卡梅伦托马斯(英国历任首相是)
本文目录
英国历任首相是
1、安东尼·查尔斯·林顿·布莱尔,香港译作贝理雅,台湾译作东尼·布莱尔,英国政治家,1994年至2007年任工党党魁,1997年至2007年任英国首相。在2007年卸任党魁、首相及下议院的英格兰东北部塞奇菲尔德选区议员,另外又获中东问题有关四方委任为中东问题特使。
2、戈登·布朗,英国政治家,前首相兼前财政大臣。1951年2月20日生于苏格兰的格拉斯哥。托尼·布莱尔于2007年6月27日正式向英国女王递交辞呈辞去英国首相职务,布朗接任,入住唐宁街10号。
3、戴维·威廉·唐纳德·卡梅伦(David William Donald Cameron),1966年10月9日生于英国伦敦,英国保守党籍政治家,英国第75任首相。2016年9月12日,卡梅伦宣布辞去英国议会下议院议员职务,彻底退出英国政坛。
4、特雷莎·玛丽·梅(Theresa Mary May),婚前姓布拉西耶(Brasier),1956年10月1日生于英国伊斯特本,曾任第76任英国首相及保守党领袖,是英国历史上第二位女首相。2019年6月7日,辞去执政党保守党领导人一职;同年7月24日,鲍里斯·约翰逊接任特蕾莎·梅,成为英国首相。
5、鲍里斯·约翰逊,英国国会保守党籍议员。现任英国首相。2019年7月24日,鲍里斯·约翰逊正式就任英国首相。他在同日表示:英国能与欧盟达成一份新的、更好的“脱欧”协议,但英国也会为“无协议脱欧”做好准备;政府将对养老、医疗政策等进行改革,并将促使英国各地区团结起来。
以上内容参考:百度百科--英国首相
美国历届总统名单和英国历届首相名单
一、美国总统
1、乔治·华盛顿(George Washington)1789年4月30日—1797年3月4日 无党派;
2、约翰·亚当斯(John Adams)1797年3月4日—1801年3月4日 美国联邦党;
3、托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)1801年3月4日—1809年3月4日 民主共和党;
4、詹姆斯·麦迪逊(James Madison)1809年3月4日—1817年3月4日 民主共和党;
5、詹姆斯·门罗(James Monroe)1817年3月4日—1825年3月4日 民主共和党;
6、约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams)1825年3月4日—1829年3月4日 国家共和党;
7、安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)1829年3月4日—1837年3月4日 民主党;
8、马丁·范布伦(Martin van Buren)1837年3月4日—1841年3月4日 民主党;
9、威廉·亨利·哈里森(William Henry Harrison)1841年3月4日—1841年4月4日 辉格党;
10、约翰·泰勒(John Tyler)1841年4月4日—1845年3月4日 辉格党;
11、詹姆斯·诺克斯·波尔克(James Knox Polk)1845年3月4日—1849年3月4日 民主党;
12、扎卡里·泰勒(Zachary Taylor),1848 年6 月7 日-1848 年8 月9 日 辉格党;
13、米勒德·菲尔莫尔(Millard Fillmore)1850年3月4日—1853年3月4日 辉格党;
14、福兰克林·皮尔斯(Franklin Pierce)1853年3月4日—1857年3月4日 民主党;
15、詹姆斯·布坎南(James Buchanan)1857年3月4日—1861年3月4日 民主党;
16、亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)1861年3月4日—1865年4月15日 共和党;
17、安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson)1865年4月15日—1869年3月4日 民主党;
18、尤里西斯·格兰特(Ulysses Grant)1869年3月4日—1877年3月4日 共和党;
19、拉瑟福德·伯查德·海斯(Rutherford B. Hays)1877年3月4日—1881年3月4日 共和党;
20、詹姆斯·加菲尔德(James Garfield)1881年3月4日—1881年9月19日 共和党;
21、切斯特·艾伦·阿瑟(Chester A.Arthur)1881年9月19日—1885年3月4日 共和党;
22、格罗佛·克利夫兰(Stephen Grover Cleveland)1885年3月4日—1889年3月4日 民主党;
23、本杰明·哈里森(Benjamin Harrison)1889年3月4日—1893年3月4日 共和党;
24、格罗佛·克利夫兰(Stephen Grover Cleveland)1893年3月4日—1897年3月4日 民主党;
25、威廉·麦金利(William McKinley)1897年3月4日—1901年9月14日 共和党;
26、西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)1901年9月14日—1909年3月4日 共和党;
27、威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)1909年3月4日—1913年3月4日 共和党;
28、伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson)1913年3月4日—1921年3月4日 民主党;
29、沃伦·甘梅利尔·哈定(Warren Gamaliel Harding)1921年3月4日—1923年8月2日 共和党;
30、卡尔文·柯立芝(Calvin Coolidge)1923年8月2日—1929年3月4日 共和党;
31、赫伯特·胡佛(Herbert Hoover)1929年3月4日—1933年3月4日 共和党;
32、富兰克林·罗斯福(Franklin Roosevelt)1933年3月4日—1945年4月12日 民主党;
33、哈里·S·杜鲁门(Harry S.Truman)1945年4月12日—1953年1月20日 民主党;
34、德怀特·戴维·艾森豪威尔(Dwight D.Eisenhower)1953年1月20日—1961年1月20日 共和党;
35、约翰·肯尼迪(John F.Kennedy)1961年1月20日—1963年11月22日 民主党;
36、林登·约翰逊(Lyndon Johnson)1963年11月22日—1969年1月20日 民主党;
37、理查德·尼克松(Richard Nixon)1969年1月20日—1974年8月9日 共和党;
38、杰拉尔德·福特(Gerald Ford)1974年8月9日—1977年1月20日 共和党;
39、吉米·卡特(Jimmy Carter)1977年1月20日—1981年1月20日 民主党;
40、罗纳德·里根(Ronald Reagan)1981年1月20日—1989年1月20日 共和党;
41、乔治·赫伯特·沃克·布什(George Herbert Walker Bush)1989年1月20日—1993年1月20日 共和党;
42、比尔·克林顿(Bill Clinton)1993年1月20日—2001年1月20日 民主党;
43、乔治·沃克·布什(George W Bush)2001年1月20日—2009年1月20日 共和党;
44、贝拉克·奥巴马(Barack Obama)2009年1月20日—2017年1月20日 民主党;
45、唐纳德·特朗普(Donald Trump)2017年1月20日—今 共和党。
二、英国首相
1、罗伯特·沃波尔(Robert Walpole)1721年4月4日—1742年2月11日 辉格党;
2、斯潘塞·康普敦(Spencer Compton)1742年2月16日—1743年7月2日 辉格党;
3、亨利·佩尔汉姆(Henry Pelham)1743年8月27日—1754年3月7日 辉格党;
4、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1754年3月16日—1756年11月16日 辉格党;
5、威廉·卡文迪许(William Cavendish)1756年11月16日—1757年6月25日 辉格党;
6、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1757年7月2日—1762年5月26日 辉格党;
7、约翰·斯图尔特(John Stuart)1762年5月26日—1763年4月16日 托利党;
8、乔治·格伦维尔(George Grenville)1763年4月16日—1765年7月13日 辉格党;
9、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1765年7月13日—1766年7月30日 辉格党;
10、老威廉·皮特(William Pitt ‘the Elder’)1766年7月30日—1768年10月14日 辉格党;
11、奥古斯都·亨利·菲茨罗伊(Augustus Henry FitzRoy)1768年10月14日—1770年1月28日 辉格党;
12、腓特烈·诺斯(Frederick North)1770年1月28日—1782年3月22日 托利党;
13、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1782年3月27日—1782年7月1日 辉格党;
14、威廉·配第(William Petty)1782年7月4日—1783年4月2日 辉格党;
15、威廉·亨利·卡文迪许-本廷克(William Cavendish-Bentinck)1783年4月2日—1783年12月19日 托利党/福克斯-诺斯联合内阁;
16、小威廉·皮特(William Pitt ‘the Younger’)1783年12月19日—1801年3月14日 托利党;
17、亨利·阿丁顿(Henry Addington)1801年3月17日—1804年5月10日 托利党;
18、小威廉·皮特(William Pitt ‘the Younger’)1804年5月10日—1806年1月23日 托利党;
19、威廉·温德姆·格伦维尔(William Wyndham Grenville)1806年2月11日—1807年3月31日 辉格党/贤能人士联合内阁;
20、威廉·亨利·卡文迪许-本廷克(William Cavendish-Bentinck)1807年3月31日—1809年10月4日 托利党;
21、斯潘塞·帕西瓦尔(Spencer Perceval)1809年10月4日—1812年5月11日 托利党;
22、查尔斯·詹金逊(Charles Jenkinson)1812年6月9日—1827年4月10日 托利党;
23、乔治·坎宁(George Canning)1827年4月10日—1827年8月8日 托利党;
24、弗雷德里克·约翰·罗宾逊(Frederick John Robinson)1827年8月31日—1828年1月22日 托利党;
25、亚瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1828年1月22日—1830年11月22日 托利党;
26、查尔斯·格雷(Charles Grey)1830年11月22日—1834年7月16日 辉格党;
27、威廉·兰姆(William Lamb)1834年7月16日—1834年11月17日 辉格党;
28、阿瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1834年11月17日—1834年12月9日 保守党;
29、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1834年12月10日—1835年4月18日 保守党;
30、威廉·兰姆(William Lamb)1835年4月18日—1841年8月30日 辉格党;
31、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1841年8月30日—1846年6月30日 保守党;
32、约翰·罗素(Lord John Russell)1846年6月30日—1852年2月23日 辉格党;
33、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1852年2月23日—1852年12月19日 保守党;
34、乔治·汉密尔顿·戈登(George Hamilton-Gordon)1852年12月19日—1855年2月6日 皮尔派保守党/联合内阁;
35、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1855年2月6日—1858年2月20日 辉格党;
36、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1858年2月20日—1859年6月12日 保守党;
37、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1859年6月12日—1865年10月18日 自由党;
38、约翰·罗素(Lord John Russell)1865年10月29日—1866年6月28日 自由党;
39、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1866年6月28日—1868年2月27日 保守党;
40、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1868年2月27日—1868年12月3日 保守党;
41、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1868年12月3日—1874年2月20日 自由党;
42、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1874年2月20日—1880年4月23日 保守党;
43、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1880年4月23日—1885年6月23日 自由党;
44、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1885年6月23日—1886年2月1日 保守党;
45、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1886年2月1日—1886年7月25日 自由党;
46、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1886年8月3日—1892年8月15日 保守党;
47、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1892年8月15日—1894年3月5日 自由党;
48、阿奇博尔德·普里姆罗斯(Archibald Primrose)1894年3月5日—1895年6月25日 自由党;
49、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1895年6月25日—1902年7月12日 保守党;
50、亚瑟·贝尔福(Arthur Balfour)1902年7月12日—1905年12月5日 保守党;
51、亨利·坎贝尔·班纳曼(Henry Campbell-Bannerman)1905年12月5日—1908年4月7日 自由党;
52、赫伯特·亨利·阿斯奎斯(Herbert Henry Asquith)1908年4月7日—1916年12月7日 自由党;
53、戴维·劳合·乔治(David Lloyd George)1916年12月7日—1922年10月23日 自由党;
54、安德鲁·伯纳尔·劳(Andrew Bonar Law)1922年10月23日—1923年5月22日 保守党;
55、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1923年5月22日—1924年1月22日 保守党;
56、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1924年1月22日—1924年11月4日 工党;
57、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1924年11月4日—1929年6月5日 保守党;
58、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1929年6月5日—1935年6月7日 工党/国家工党;
59、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1935年6月7日—1937年5月28日 保守党;
60、阿瑟·尼维尔·张伯伦(Neville Chamberlain)1937年5月28日—1940年5月10日 保守党;
61、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1940年5月10日—1945年7月26日 保守党/联合内阁;
62、克莱门特·艾德礼(Clement Attlee)1945年7月26日—1951年10月26日 工党;
63、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1951年10月26日—1955年4月6日 保守党;
64、安东尼·艾登(Anthony Eden)1955年4月6日—1957年1月10日 保守党;
65、哈罗德·麦克米伦(Harold Macmillan)1957年1月10日—1963年10月19日 保守党;
66、亚历克·道格拉斯-霍姆(Alec Douglas-Home)1963年10月19日—1964年10月16日 保守党;
67、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1964年10月16日—1970年6月19日 工党;
68、爱德华·希思(Edward Heath)1970年6月19日—1974年3月4日 保守党;
69、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1974年3月4日—1976年4月5日 工党;
70、詹姆斯·卡拉汉(James Callaghan)1976年4月5日—1979年5月4日 工党;
71、玛格利特·撒切尔(Margaret Thatcher)1979年5月4日—1990年11月28日 保守党;
72、约翰·梅杰(John Major)1990年11月28日—1997年5月2日 保守党;
73、托尼·布莱尔(Tony Blair)1997年5月2日—2007年6月27日 工党;
74、戈登·布朗(Gordon Brown)2007年6月27日—2010年5月11日 工党;
75、戴维·卡梅伦(David Cameron)2010年5月11日—2016年7月13日 保守党/联合内阁;
76、特雷莎·梅(Theresa May)2016年7月13日—今 保守党/联合内阁。
扩展资料
美国总统的权力如下:
1、行政
在行政方面,总统有权处理国家事务和联邦政府的各种工作。他可以发出对联邦机关有法律约束力的政令,有权选任所有行政部、院、署、局等机关首长(须经参议院认可),以及其它数百名联邦政府高级官员。
2、立法
在立法方面,总统可以否决国会通过的任何法案,除非两院中各有2/3多数票推翻他的否决,否则该法案就不能成为法律。总统可以向国会提出各种咨文,建议他认为必须的立法。此外,总统还享有委托立法权。据此,总统不仅有权在原有的行政体系内进行某些改组,而且有权设立新机构。
3、司法
在司法方面,总统有权任命联邦最高司法官员。他可提名任命联邦法官,包括最高法院法官在内,但须获得参议院的认可。总统还可以对任何被判处破坏联邦法律的人作完全或有条件的赦免。
4、军事
总统是美国武装部队的总司令,可召集各州的国民警卫队为联邦服务。在战争和紧急情况下,经国会授权,总统还可拥有更大的权力。
5、外交
在外交事务方面,总统是负责处理对外关系的主要官员。他任命驻外大使、公使和领事(须经参议院认可),接见外国大使及公务人员。总统有权与外国缔结条约,但须经参议院2/3多数票的批准;而总统与外国签订的一切行政协定,却不需经参议院的同意。
英国首相享有的权力如下:
1、首相有权解散下议院。
2、首相可向议会提出立法动议权。
3、代表政府向英王汇报全部情况。
4、代表政府在议会中为政府的重大政策进行辩护。
5、向英王提出任命内阁成员和其他部长名单,也可要求他们辞职或变更他们的职务。
6、主持内阁会议,决定内阁议事日程。
7、向英王推荐高级法官、主教和对某些其他官员的任命。
8、决定各部职权的划分,决定部的成立、合并和废除。
9、对各部业务进行总的指导,解决各部之间的争议。
10、首相掌握着三军的总指挥权,有宣战权。
更多文章:
欧美整片第1页av(美国发动海湾战争时伊拉克军事实力有多强你怎么看)
2022年10月5日 22:30
c罗得过金靴奖吗?C罗得金靴奖再创历史,乔治娜带娃看F1,和迷你罗同框支持法拉利
2023年7月30日 10:10
去年美洲杯赛程(2015年6月27日美洲杯1/4决赛赛程以及时间是哪个队伍对阵什么时间开赛)
2024年8月5日 21:40
交了首付房子成烂尾楼怎么办(建业盖的房子有烂尾楼吗交了首付房子成烂尾楼怎么办)
2024年4月25日 10:50
2017年nba选秀体测数据(蒂姆邓肯参加nba选秀的体测数据是多少)
2024年7月19日 13:15
火箭有可能去交易骑士的勒夫吗然后交易掉卡佩拉让勒夫打4,塔克打5?那些黑杜兰特的人都是什么心理
2022年12月8日 10:40
洛杉矶快船vs达拉斯独行侠(快船全队G5战飚中22记三分,狂胜独行侠43分,你怎么看)
2024年1月24日 23:40
佩洛西老公遇刺(失去议长一职后,佩洛西宣布「未来计划」,佩洛西在任期间有哪些功过)
2024年4月18日 00:45