广州军区政委(上将史玉孝是边境作战打出来的名将吗)
本文目录
上将史玉孝是边境作战打出来的名将吗
1984年,中国人民解军第一军参加防御战,从战场下来后,军长、政委、参谋长、副参谋长后来全部被授予了上将军衔。那么,军长、政委、参谋长、副参谋长都有谁呢?
一、军长:傅全有
傅全有,1930年11月出生,山西原平人,1946年10月参加中国人民解放军。解放战争时期,傅全有历任晋绥军区独二旅战士,第二十一团四连副班长、班长,西北野战军独二旅二十一团四连副排长、排长等职务。新中国成立后,傅全有历任陆军营参谋长、副营长、营长,师教导营营长等职务。
1983年傅全有任中国人民解放军第一军军长,1984年参加老山作战。1985年到1990年傅全有任成都军区司令员,傅全有1990到1992年任兰州军区司令员,1992年以后任解放军总后勤部部长,还担任过全国绿化委员会副主任、全国爱国卫生运动委员会副主任等职务。傅全有1988年被授予中将军衔,1993年被授予上将军衔。傅全有上将的儿子傅勇如今担任了东部战区陆军副司令员,少将军衔。
二、政委:史玉孝
史玉孝1933年出生,他是陕西省宝鸡市陈仓区周原镇人。史玉孝1949年7月参加中国人民解放军。新中国成立后,史玉孝参加了抗美援朝战争,担任志愿军第1军1师警卫连中心文教、志愿军团政治处保卫股见习助理员、助理员等职务。
1958年9月以后,史玉孝先后任陆军师政治部保卫科助理员,陆军连指导员,团政治处组织股副股长、股长等职务。史玉孝1983年5月任陆军第一军政委,1985年6月任南京军区副政委、党委常委,1990年4月任南京军区政委,1992年11月任广州军区政委,1988年9月被授予中将军衔,1994年5月晋升为上将军衔。
三、参谋长:吴铨叙
吴铨叙1939年出生,江苏常熟支塘镇北街人,1954年10月从沈阳炮兵学校毕业。吴铨叙历任陆军战防炮营排长,文化教员,炮兵团司令部侦察参谋,作训参谋,连长,师司令部参谋,师炮兵室副主任,师司令部作训科科长等职务。1984年的时候吴铨叙担任第一军参谋长。
吴铨叙1985年7月任第一集团军政治委员,1990年6月任第一集团军军长,1992年11月任总参谋部总参谋长助理,1995年7月任总参谋部副总参谋长。吴铨叙1988年9月授予少将军衔,1994年7月晋升中将军衔,2000年6月晋升上将军衔。
四、副参谋长:李乾元
李乾元1942年出生,河南林州市姚村人。李乾元1961年7月参加中国人民解放军,历任中国人民解放军班长、排长,师部作训科参谋、副科长,中国人民解放军团参谋长、副团长、团长等职务。李乾元1983年任中国人民解放军陆军第1军副参谋长,1984年参加中越边境防御作战。
李乾元1985年8月任中国人民解放军陆军第一集团军军长,1990年7月任中国人民解放军广州军区副参谋长,1994年12月任中国人民解放军兰州军区参谋长,1999年4月任中国人民解放军兰州军区副司令员,1999年9月任中国人民解放军兰州军区司令员。李乾元1988年9月被授予少将军衔,1996年被授予中将军衔,2004年6月被授予上将军衔。
这就是1984年解放军第一军军长、政委、参谋长、副参谋长的情况,他们都先后被授予了上将军衔,并成为正大军区级别的高级将领。一个军的军长、政委、参谋长、副参谋长全部上将,这应该是不多见的。目前,史玉孝上将已经病逝,终年72岁。
中共有多少将领是黄埔军校毕业
目前,最普遍的说法开国将帅中从黄埔军校毕业的有32人,具体如下:
1、元帅4人,包括林彪、徐向前、聂荣臻、叶剑英;
2、大将3人,包括陈赓、罗瑞卿、许光达;
3、上将8人,包括周士第、陈明仁、陈奇涵、张宗逊、杨至诚、宋时轮、陈伯钧、郭天民;
4、中将9人,包括阎揆要、彭明治、常乾坤、唐天际、曾泽生、倪志亮、郭化若、谭希林、王诤;
5、少将8人,包括袁也烈、曹广化、李逸民、方之中、洪水、廖运周、张开荆、周文在。
扩展资料:
黄埔军校创立后,曾在黄埔岛内设立平岗分校、蝴蝶岗分校,在广州市区内设立省分校。这些分校纯属移驻学生分区上课,并无专门的分校组织机构,实际上不是分校。
正式建立的分校,应该从民国14年3月(1925)黄埔军校学生军第一次东征攻克潮汕筹设潮州分校开始。1926年~1927年间,在广西南宁、湖南长沙、湖北武汉增设分校,因地取名。截止民国24年4月(1935)成都分校开学,黄埔军校所设立的分校有潮州分校、武汉分校、长沙分校、南昌分校、南宁分校、洛阳分校/汉中分校、广州分校、成都分校八个分校。
抗战前的八所分校,并非开办后就一直办理,它们的历史任务结束后,则予以停办。
参考资料来源:百度百科-黄埔军校
7大军区司令员,政委是谁分别是什么军衔
沈阳军区(领导和指挥辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古自治区东部三盟一市境内的所属武装力量)
司令员:王教成
军衔中将
政
委:
褚益民
军衔中将
北京军区(领导和指挥河北、山西两省,内蒙古自治区和北京、天津两市境内的所属武装力量)
司令员:张仕波
军衔中将
政
委:
刘福连
军衔上将
兰州军区(领导和指挥陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省《区》境内的所属武装力量)
司令员:刘粤军
军衔中将
政
委:李长才
军衔上将
济南军区(领导和指挥山东、河南两省境内的所属武装力量)
司令员:赵宗岐
军衔中将
政
委:杜恒岩
军衔上将
南京军区(领导和指挥江苏、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市境内的所属武装力量)
司令员:蔡英挺
军衔上将
政...
沈阳军区(领导和指挥辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古自治区东部三盟一市境内的所属武装力量)
司令员:王教成
军衔中将
政
委:
褚益民
军衔中将北京军区(领导和指挥河北、山西两省,内蒙古自治区和北京、天津两市境内的所属武装力量)
司令员:张仕波
军衔中将
政
委:
刘福连
军衔上将兰州军区(领导和指挥陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省《区》境内的所属武装力量)
司令员:刘粤军
军衔中将
政
委:李长才
军衔上将济南军区(领导和指挥山东、河南两省境内的所属武装力量)
司令员:赵宗岐
军衔中将
政
委:杜恒岩
军衔上将南京军区(领导和指挥江苏、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市境内的所属武装力量)
司令员:蔡英挺
军衔上将
政
委:郑卫平
军衔中将广州军区(领导和指挥湖北、湖南、广东、广西、海南五省《区》境内的所属武装力量)
司令员:徐粉林
军衔上将
政
委:魏
亮
军衔中将成都军区(领导和指挥四川、云南、贵州、西藏四省《区》和重庆市境内的所属武装力量)
司令员:李作成
军衔中将
政
委:朱福熙
军衔中将
展开
五大战区司令官是谁
1.东部战区司令员、原兰州军区司令员刘粤军上将简历
刘粤军,男,汉族,1954年9月生,山东荣成市桥头镇马井泊村人。1972年6月加入中国共产党,1969年12月入伍。中央党校经济管理专业函授毕业,中央党校大学本科学历。
1998年10月至1999年04月任集团军参谋长。1999年04月至2002年02月任驻澳门部队司令员(副军职)。
2002年02月至2007年06月任广州军区第42集团军军长。2007年06月任兰州军区参谋长。2012年10月升任兰州军区司令员。
1999年7月晋升少将军衔。2008年7月晋升中将军衔。2015年7月31日晋升上将军衔。
中共第十六届、十七届中央候补委员。
2.东部战区政委、原南京军区政委郑卫平上将简历
郑卫平,男,汉族,1955年生,山西省运城市万荣县人。1970年入伍。
2005年07月到2007年09月,任陆军第41集团军政委。2007年09月到2012年10月,任广州军区政治部主任。2012年10月到2016年1月,任南京军区政治委员。
2009年7月,晋升中将军衔。2015年7月31日,晋身上将军衔。
中共第十八届中央委员,中共十七大代表。
3.南部战区司令员、原沈阳军区司令员王教成上将简历
王教成1952年生于浙江杭州,17岁入伍,曾长期在南京军区服役。1969年入伍。
2000年,王教成出任南京军区副参谋长。
2005年,王教成出任隶属于南京军区的陆军第12集团军军长,后于2007年底升任南京军区副司令员。
2009年,王教成晋升为中将。
2012年,王教成调任至沈阳军区出任司令员一职,后于2014年晋升上将军衔。
4.南部战区政委、原广州军区政委魏亮上将简历
魏亮,男,汉族,1953年2月生,江苏高淳下坝人。中共党员。
2004年10月,任陆军第26集团军政委、集团军党委书记。
2009年6月,任武警政治部主任、武警部队党委常委。
2010年7月,任总政治部主任助理、总政治部党委委员。
2012年10月,任广州军区政委、军区党委书记。
2002年7月晋升为少将军衔,2010年7月晋升为中将军衔,2014年7月11日晋升为上将军衔。
中国共产党第十八届中央委员会委员。
5.西部战区司令员、原济南军区司令员赵宗岐上将简历
赵宗岐原名赵中奇,1955年生于黑龙江宾县。1979年,参加对越自卫反击战。
1998年,赵宗岐升任西藏军区副参谋长,随后成为参谋长。
此后,赵宗岐先后在第14集团军和第13集团军担任军长,并于2007年升任济南军区参谋长。
2009年,赵宗岐晋升中将军衔。2012年,赵宗岐当选中共第十八届中央委员,并升任济南军区司令员。2015年晋升为上将军衔。
6.西部战区政委、原成都军区政委朱福熙中将简历
朱福熙,1955年生,浙江临海人。中共党员。1974年12月应征入伍。
2005年至2008年,任总政治部秘书长。2008年至2009年,任总政治部干部部长。2009年至2012年,任空军政治部主任。
2012年4月至2016年1月,任成都军区政委。
2004年7月晋升为少将军衔。2009年12月改授空军少将军衔。2011年7月晋升为空军中将军衔。
中共第十八届中央委员会委员。
7.北部战区司令员、原北京军区司令员宋普选上将简历
宋普选,男,汉族,1954年3月生,山东博兴人,1969年11月入伍,山东大学马克思主义哲学专业研究生学历。2015年7月31日晋升上将军衔。
2006年至2009年,任54集团军军长。
2009年至2013年,任南京军区副司令员。
2013年07月至2014年12月,任国防大学校长(正大军区级)。
2014年12月至2016年1月,任北京军区司令员。
中共十七大、十八大代表。曾参与汶川大地震抢险救灾。
8.北部战区政委、原沈阳军区政委褚益民上将简历
褚益民,男,1953年7月生,江苏如皋人。1973年12月入党。1969年入伍。
2005年至2006年,任陆军第47集团军政委、党委书记。
2006年至2010年,任南京军区政治部主任、军区党委常委。
2010年至2016年1月,任沈阳军区政委、军区党委书记。
2003年7月晋升为少将军衔,2008年7月晋升为中将军衔,2014年7月晋升为上将军衔。
中共第十七届中央委员会候补委员,第十八届中央委员会委员。
9.中部战区司令员、原北京军区副司令员韩卫国中将简历
韩卫国,男,汉族,河北井陉人,1956年01月出生,毕业于国防大学联合战役指挥专业,研究生学历,军事学硕士学位。
曾任南京军区第12集团军军长。2013年12月任北京军区副司令员。第十二届全国人民代表大会代表(解放军代表团)。
2015年7月,晋升中将军衔。
10.中部战区政委、原总政治部副主任殷方龙上将简历
殷方龙,汉族,1953年11月生,江苏扬中人,1972年12月参军。
1999年01月至2004年03月,任总装备部政治部副主任。
2004年03月至2009年01月,任总装备部政治部主任;
2009年01月至2012年10月,任第二炮兵部队政治部主任、第二炮兵部队党委常委。
2012年10月至2016年1月,任总政治部副主任、总政治部党委委员。
2001年7月晋升少将军衔,2010年7月晋升中将军衔,2015年7月,晋升上将军衔。
中共第十八届中央候补委员。
更多文章:
陈小纭的奶怎么这么大 壁纸(陈小纭的机场街拍,一双“女团腿”撩到你了吗)
2023年2月14日 18:45
洪小玲最漂亮的照片(42岁“欧雅若”洪小铃,近照曝光孤坐于医院,身形瘦弱面露愁容)
2024年9月17日 17:15
蒙面唱将猜猜猜(如何评价江苏卫视《蒙面唱将猜猜猜》第三季第二期节目)
2022年11月10日 23:00
董宇辉山东行直播被陌生女子泼水(董宇辉户外直播被泼3次水,回应称没事,泼水者被抓后辩解不小心,咋回事)
2023年5月28日 08:04
李易峰杨幂主演电视剧(腾讯再添4部“爆款”古装剧,大牌云集,哪部是你最爱)
2023年11月22日 05:45
什么短发减龄又洋气(渣女大波浪已经过时了!今冬试试这4款短发,个性减龄又洋气)
2023年8月27日 14:00
ladygaga官网(lady gaga Alejandro的mv是什么意思啊)
2023年6月21日 12:19
和郭珍霓长得像的女演员(长相不够绝色的四位女星,却能演出绝世美人的感觉来,她们是谁)
2023年9月29日 20:15
李连杰电影秦始皇(英雄那部电影谁看懂了最后英雄要杀秦皇又不杀的原因)
2024年7月19日 13:03