中国历任主席列表(历届中国文联主要领导)
本文目录
- 历届中国文联主要领导
- 中国历史上的第二个主席是谁
- 国府历届主席
- 我国第一任主席是谁
- 自从新中国建立,中国有几位主席
- 历届中国篮协主席名单
- 1982年中国是谁领导的
- 历届中国篮球协会主席名单 姚明当选第九届篮协主席
- 中国保监会历任主席
历届中国文联主要领导
以下为从建国以来到2013年各届文联主席名单:
第一届、第二届、第三届:主席:郭沫若(1949.06—1978.06)
第四届:主席:周扬(中共中央宣传部原副部长、中国文联原主席)(1979.11—1988.11)
第五届:执行主席:曹禺(1988.11—1996.12)
第六届、第七届:主席:周巍峙(1996.12—2006.11)
第八届、第九届:主席:孙家正(2006.11—至今)
中国历史上的第二个主席是谁
新中国历史上的第二位主席是刘少奇。
刘少奇(1898年11月24日-1969年11月12日),生于湖南省宁乡县,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、理论家,党和国家主要领导人之一,中华人民共和国开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。
1956年9月,在中共第八次全国代表大会上代表中共中央作政治报告,为新时期社会主义事业的发展和党的建设规 定了方向。在八届一中全会上当选为中共中央副主席。1959年4月,在第二届全国人民代表大会第一次会议上当选为中华人民共和国主席、国防委员会主席。
扩展资料:
人物评价:
刘少奇同志几十年如一日,为党的巩固和发展,为新民主主义革命的胜利,为社会主义革命和社会主义建设事业的胜利,为反帝反殖和国际共产主义运动的开展,进行了不懈的斗争,建立了不朽的功绩,赢得了全党全军全国各族人民的爱戴和尊敬。
刘少奇同志是我们党的马克思主义理论家。他一贯重视理论和实践的统一,勤于调查研究和总结经验,并且善于把实践经验提到理论高度。
他对我们党的建设,对我国工人运动和党在白区的工作,在实践上和理论上,都有重要的建树。他在这几方面提出的理论观点和思想原则,是党和人民几十年英勇奋斗的经验结晶,是毛泽东思想科学体系的组成部分。
国府历届主席
一、临时总统及北洋时期中华民国临时大总统1 孙文 中国同盟会 1912年1月1日至1912年4月1日 2 袁世凯 北洋军阀 1912年3月10日至1913年10月10日 中华民国大总统1 袁世凯 北洋军阀 1913年10月10日至1916年3月22日 1915年12月12日至1916年6月6日(1915年12月12日称帝,改国号为中华帝国,年号洪宪。3月22日宣布取消帝制。) 继任 黎元洪 进步党 1916年6月7日至1917年7月1日(1917年张勋在7月1日至发动政变,宣布清朝复辟。7月12日此政权遭段祺瑞的“讨逆军”推翻。) 代理 冯国璋 直系军阀 1917年7月6日至1918年10月10日(7月6日以副总统代理大总职)2 徐世昌 皖系军阀 1918年10月10日至1922年6月2日 国务总理署任 周自齐 交通系 1922年6月2日至1922年6月11日 复任(1) 黎元洪 研究系 1922年6月11日至1923年6月13日 代总理署任 高凌霨 无党派 1923年6月14日至1923年10月10日 3 曹锟 直系军阀 1923年10月10日至1924年11月2日 代总理署任 黄郛 无党派 1924年11月2日至1924年11月24日 中华民国临时执政临时执政 段祺瑞 皖系军阀 1924年11月24日至1926年4月20日(大总统改为虚位,由国务总理摄行。)代总理署任 胡惟德 无党派 1926年4月20日至1926年5月13日 中华民国大总统总理署任 颜惠庆 无党派 1926年5月13日至1926年6月22日代总理署任 杜钖圭 直系军阀 1926年6月22日至1926年10月1日 代总理署任 顾维钧 无党派 1926年10月1日至1927年6月16日 中华民国陆海军大元帅陆海军大元帅 张作霖 奉系军阀 1927年6月18日至1928年6月3日 二、广州军政府时期中华民国护法军政府陆海军大元帅(第一次护法)1 孙文 中华革命党 1917年9月10日至1918年5月4日(溥仪复辟后国会被废。孙中山号召国会议员到广州另组新政府。8月25日于广州召开会议,成立军政府。9月1日选孙中山为大元帅,展开护法运动。)中华民国护法军政府主席总裁1 岑春煊 无党派 1918年8月21日至1920年10月24日(1918年,非常国会受桂系控制,最后以七总裁取代大元帅,孙中山辞职,由岑春煊任主席总裁。) 复任 孙文 中国国民党 1920年11月29日至1921年5月4日(1920年军政府桂系及滇系军阀内哄,陈炯明率军驱除。孙中山复任总裁。)中华民国正式政府非常(时期)大总统1 孙文 中国国民党 1921年5月5日至1923年3月2日(1921年4月,非常国会开会,取消军政府,组织正式中华民国政府,选孙文为非常大总统。但军政权掌握在陈炯明身上。)中华民国陆海军大元帅大本营海陆军大元帅1 孙文 中国国民党 1923年3月2日至1925年3月12日(1923年孙中山驱逐陈炯明之后再度成立了海陆军大元帅大本营。1925年孙中山北上商讨国事,因肝癌病逝北京。)代理 胡汉民 中国国民党 1925年3月12日至1925年7月1日 三、训政时期广州国民政府主席1 汪兆铭(汪精卫) 中国国民党 1925年7月1日至1926年3月23日(中国国民党中央政治委员会于1925年7月1日成立国民政府,以汪精卫为主席。1926年,因中山舰事件汪精卫于3月23日请假,5月11日离粤去职。)代理 谭延闿 中国国民党 1926年3月30日至1927年4月10日(汪精卫去职后,代理主席职权。)南京国民政府主席1 胡汉民 中国国民党 1927年4月18日至1927年9月16日(正式头衔为“国民政府常务委员”、“国民党中政会主席”。1927年北伐军攻克了上海与南京,蒋中正实行“清党”,并于4月18日成立南京国民政府。)2 不设主席 无 1927年9月16日至1928年2月7日 3 谭延闿 中国国民党 1928年2月7日至1928年10月10日(中国国民党二届四中全会在南京召开,选谭延闿为国民政府主席。) 4 蒋中正 中国国民党 1928年10月10日至1931年12月15日 5 林森 中国国民党 1931年12月15日至1943年8月1日(1937年11月21日迁都重庆至1945年,此期间又称为重庆国民政府。) 6 蒋中正 中国国民党 1943年8月1日至1948年5月20日(同上。)四、宪政时期中华民国总统及副总统1 蒋中正/李宗仁 中国国民党 1948年5月20日至1949年1月21日 代行职权 李宗仁/无 中国国民党 1949年1月21日至1950年3月1日复行视事 蒋中正/李宗仁(未履任) 中国国民党 1950年3月1日至1954年5月20日 2 蒋中正/陈诚 中国国民党 1954年5月20日至1960年5月20日 3 蒋中正/陈诚 中国国民党 1960年5月20日至1966年5月20日 4 蒋中正/严家淦 中国国民党 1966年5月20日至1972年5月20日 5 蒋中正/严家淦 中国国民党 1972年5月20日至1975年4月5日 继任 严家淦/无 中国国民党 1975年4月6日至1978年5月20日 6 蒋经国/谢东闵 中国国民党 1978年5月20日至1984年5月20日 7 蒋经国/李登辉 中国国民党 1984年5月20日至1988年1月13日 继任 李登辉/无 中国国民党 1988年1月13日至1990年5月20日 8 李登辉/李元簇 中国国民党 1990年5月20日至1996年5月20日 公民直选后的总统及副总统9 李登辉/连战 中国国民党 1996年5月20日至2000年5月20日 10 陈水扁/吕秀莲 民主进步党 2000年5月20日至2004年5月20日 11 陈水扁/吕秀莲 民主进步党 2004年5月20日至2008年5月20日 12 马英九/萧万长 中国国民党 2008年5月20日至今
我国第一任主席是谁
毛泽东。
中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议选举了中华人民共和国主席、副主席毛泽东当选为中华人民共和国主席。1949至1976年,毛泽东担任中华人民共和国最高领导人。他对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。
因毛泽东担任过的主要职务几乎全部称为主席,所以也被人们尊称为“毛主席”。
毛泽东的评价:
毛泽东在他的晚年虽然犯了严重的错误,但是就他的一生来看,他对中国革命的不可争论的功绩远大于他的过失,他的功绩是第一位的,错误是第二位的,他仍然受到中国人民的崇敬。中国共产党在他逝世5年以后,对他的全部革命活动和革命思想以中央委员会决议的形式作出了全面的评价。
毛泽东思想作为马克思主义在中国的发展,仍然是中国共产党的指导思想。他的主要著作收入《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)。
自从新中国建立,中国有几位主席
历任主席 中华人民共和国中央人民政府主席 毛泽东(1949年10月1日—1954年9月27日) 中华人民共和国主席 毛泽东(1954年9月27日—1959年4月27日) 刘少奇(1959年4月27日—1968年10月31日) 宋庆龄,董必武(1968年10月31日—1972年2月24日)(副主席代行主席的职权) 董必武(1972年2月24日—1975年1月17日)(以代主席名义行主席职权) 中华人民共和国名誉主席 宋庆龄(1981年5月16日授予) 中华人民共和国主席(1982年以后) 李先念(1983年6月18日—1988年4月8日) 杨尚昆(1988年4月8日—1993年3月27日) 江泽民(1993年3月27日—2003年3月15日) 胡锦涛(2003年3月15日至今)
历届中国篮协主席名单
2017年中国篮球协会主席是姚明 2007年中国篮球协会主席是于再清 2000年中国篮球协会主席是张发强
1982年中国是谁领导的
胡耀邦。
胡耀邦(1915年11月20日-1989年4月15日),男,字国光,湖南浏阳人,久经考验的忠诚的共产主义战士,伟大的无产阶级革命家、政治家,我军杰出的政治工作者,长期担任党的重要领导职务的卓越领导人。
1981年6月在中共十一届六中全会上当选为中央委员会主席。
1982年9月在中共十二届一中全会上当选为中央政治局常务委员、中央委员会总书记。
1987年1月在中共中央政治局扩大会议上辞去党中央总书记职务。
胡耀邦的人物评价:
久经考验的忠诚的共产主义战士,伟大的无产阶级革命家、政治家,人民军队杰出的政治工作者,长期担任党的重要领导职务的卓越领导人。胡耀邦同志作为马克思主义者,他的一生是光辉的。(中国共产党中央委员会讣告中评价)
在长达60年的革命生涯中,为中国人民的解放和幸福,为我国社会主义事业的发展和繁荣,为改革开放的实行和社会主义现代化建设的推进,呕心沥血、奋斗不息,贡献了毕生精力,建立了不朽功勋。他的历史功绩和优秀品德永远铭记在党和人民心中。(原国家副主席曾庆红评价)
历届中国篮球协会主席名单 姚明当选第九届篮协主席
体育 一直是人们关注的热点事情,中国足球就不多说了, 篮球 确实仍有实力在世界上一拼的。中国 篮球 协会是管制篮球的组织,最新消息称姚明当选了第九届篮协主席。下面为你公布历届中国篮球协会主席名单,姚明当选第九届篮协主席。
姚明当选第九届篮球协会主席
来2月23日,中国篮球协会第九届全国代表大会将在北京召开,姚明当选主席。现场对第九届篮协领导班子人选进行表决,一致通过。姚明当选第九届中国篮球协会主席。
副主席有九人
王光英将任名誉主席,副主席共计9人,除阿的江、宫鲁鸣外还有李金生、靳伟、刘景远、刘克军、梁志斌、王立彬、杨桦。
新一届篮协领导班子11人,7人为社会专业人士。第八届中国篮协领导班子为22人,全部为国家事业工业人员。
姚明当选中国篮协的原因
姚主席完全符合篮协新任主席的7大标准:具有篮球专业背景;熟悉国内外篮球发展;为中国篮球做出过突出贡献;社会知名度高;积极推动篮球事业发展;能够提升中国篮球影响力;社会人士。
国家体育总局说:“中国篮协目前处于改革之中,在总局的协会制改革中,足协作为试点走在前面,随之而来的是篮协等协会都要按照社团组织法人程序来完成,原总局人员将不能再任职。在选举人员中,姚明是一个最佳人选,他有优秀的篮球经历,曾在美国打球更能够有开阔的视野,也确实是个最佳人选。”
姚明掌舵实权增大
根据最新版《中国篮协章程》规定,中国篮协主席不再像以往一样只是名义上的虚职,而是对整个协会具有绝对的决策权、领导权、人事任命权。
《章程》中规定,中国篮协实行主席办公会议制度。据悉,主席办公会议由主席、党委书记、秘书长、司库等组成,其中秘书长、司库则均需要由主席来提名,这意味着姚明掌舵中国篮协后,还有着篮球业务和管理层面的人事任命权。
中国篮球协会历届主席
中国篮球协会主席是姚明
2007年中国篮球协会主席是于再清
2000年中国篮球协会主席是张发强
中国保监会历任主席
中国保监会:第一任主席为马永伟,任职时间1998.11-2002.11第二任主席为吴定富,任职时间2002.11至今中国银监会:第一任主席为刘明康,任职时间2003.03至今
扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
更多文章:
移民去新疆有什么政策?上新疆乌鲁木齐科信高中至少要多少分啊学费多少
2023年6月9日 19:12
深圳春茧体育馆看台价钱第二档,相机焦段要多少才能拍的清楚舞台,不同相机有何区别?深圳北站到深圳湾体育中心春茧体育馆坐地铁怎么走
2023年3月28日 20:12
巴塞罗那vs比尔森(11月2号 欧冠 巴塞罗那VS比尔森哪个台直播)
2023年9月30日 09:15
尼克斯vs雷霆预测(nba季候正在如火如荼的进行着,各队为了走的更远正在拼命厮杀中,现在下结论谁会笑到最后还为时尚早)
2023年10月25日 02:55
你知道历史上有哪些让一个国家颜面扫地的事?足球史上最失败的转会是谁
2023年4月9日 08:00
塞尔塔vs西班牙人比分预测(第94分钟压哨绝杀!保级对手疯狂庆祝,西班牙人被甩开后稳居垫底)
2023年9月2日 12:25
竞彩场次怎么那么少了?那个竞彩的盘口那些是什么东西, 还有欧赔里面的,
2023年6月2日 13:06
足球小将世界杯在哪里看(哪里有足球小将世界杯53集日本对巴西的呀)
2024年5月16日 16:48
12年总决赛雷霆vs热火g3录像(在那可以看到 2012NAB总决赛 热火VS雷霆 有的给我发个网址 谢谢)
2024年6月22日 04:46